上海市委常委张为转岗,兼任市委组织部部长
据“上海发布”微信公众号消息:中共上海市委决定,张为同志任中共上海市委组织部部长。
张为,此前担任上海市委常委、秘书长兼市市级机关工作党委书记。
原上海市委常委、组织部部长胡文容(1964年7月生),已于今年1月任上海市政协主席、党组书记。
张为简历
张为,男,汉族,1973年6月生,湖南长沙人,中共党员,1995年7月参加工作,大学学历,管理学硕士学位,工程师。
曾任中远集装箱运输有限公司美洲贸易区常务副总经理、中远集运美洲有限公司执行副总裁,中远集装箱运输有限公司战略发展部总经理,中国远洋运输(集团)总公司/中国远洋控股股份有限公司运输部总经理、运营管理部总经理等职;
2016年02月,重组后历任中国远洋海运集团有限公司运营管理本部总经理、整合管理办公室常务副主任,中国远洋控股股份有限公司副总经理、党委委员,中远海运港口有限公司总经理、党委副书记,董事长、党委书记;中远海运控股股份有限公司副总经理、党委书记等职;
2019年07月,任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员;
2021年02月,任上海市政府副市长、党组成员(2021年11月,兼任市长兴岛开发建设管委会主任);
2022年06月,任上海市委常委,市政府副市长、党组成员兼市长兴岛开发建设管委会主任;
2023年01月,任上海市委常委、秘书长兼市市级机关工作党委书记;
2023年05月,任上海市委常委、组织部部长。
中共上海市委领导班子
目前,中共上海市委班子共有11人,分别是:
陈吉宁(1964年02月生),现任中央政治局委员、上海市委书记;
龚 正(1960年03月生),现任上海市委副书记,市政府市长、党组书记;
吴 清(1965年04月生),现任上海市委常委,市政府常务副市长、党组副书记;
李仰哲(1962年05月生),现任上海市委常委、市纪委书记,市监察委员会主任;
赵嘉鸣(1972年10月生),现任上海市委常委、宣传部部长;
陈 通(1972年10月生),现任上海市委常委、统战部部长,市政协党组副书记;
朱芝松(1969年02月生),现任上海市委常委、浦东新区区委书记,中国(上海)自由贸易试验区管委会主任;
张 为(1973年06月生),现任上海市委常委、组织部部长;
陈金山(1967年02月生),现任上海市委常委,中国(上海)自由贸易试验区临港新片区党工委书记、管委会主任,洋山特殊综合保税区管委会主任;
郭 芳(1970年10月生),现任上海市委常委,市政府副市长、党组成员;
胡世军(1965年11月生),现任上海市委常委、上海警备区政委。
目前,上海市委专职副书记、市委政法委书记、市委秘书长岗位空缺。
今年2月,时任上海市委副书记、政法委书记诸葛宇杰(1971年5月生),调任湖北省委副书记。